Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Bliekevare Nät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Röbergsfjället Nät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |