Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-22 |