Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Denova AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Denova hus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Toma Ado Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Good 2 go Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Good 2 go Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gourmet 2 go AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Gourmet 2 go AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Barado Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Barado Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | B. Bistro Bar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Retail Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Nordic Retail Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nordic Retail Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-01 |