Org.nr: 559314-6037
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Lindesson, Ulf Roger | 2024-06-07 |
Styrelsesuppleant | Petre, Carl Martin Gunnar | 2024-05-21 |
Styrelseledamot | Finberg, Sarah Madeleine | 2023-12-12 |
Styrelsesuppleant | Månsson, Daniel Olov | 2023-12-12 |
Styrelseledamot | Boqvist, Johnny Mattias | 2022-04-30 |
Styrelsesuppleant | Saalman, Henrik Robert | 2022-04-30 |
Styrelsesuppleant | Wårdman, Peter Johannes | 2022-04-30 |