Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Storytel Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kitab Sawti AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tobias Andersson Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Jaktvarvet 7 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |