Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Södertälje Färghandel | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aktiebolaget Vårby Färghall | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Verktygsboden Erfilux AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Waystream AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Waystream Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Said Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 25 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |