Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-14 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-29 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-04 |