Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Bolagsman | El-watania Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-24 |