Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | aida since 1953, filial Sverige | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-04-10 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-20 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |