Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Grönhögens Utvecklingsbolag AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-07-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-24 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-01-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-05 |