Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | NilStral AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stjärnklockan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Stjärnklockan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stjärnporten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Stjärnporten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stjärnkronan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Termino C 11430 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-15 |