Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | GG Vingaborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Lausteflau Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Genereramera AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Baobab Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Poison Ivy Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-01 |