Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Peter Bomark
Peter Bomark
19850403-XXXX
Ta kreditupplysning
Bomark, Peter är en man född den 3 april 1985 och är bosatt i Skellefteå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nordsken Handlingskraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Peter Bomark har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-04
Natural User Interface Technologies AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nordsken Handlingskraft AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Olof Magnus Johansson
Styrelseledamot
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
Verkställande direktör
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
Ordförande
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
Styrelseledamot
Svante Andreas Eriksson
Styrelseledamot
Peter Bomark
Styrelseledamot
Patrik Bengt Anders Larsson
Tillbaka till sidans topp