Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Hemvis AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Meike Latz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Hammarkraft Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-18 |