Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | GEMA STHLM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pernilla Ehde AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ehde Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Andreas Ehde AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-11 |