Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Davrika AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Davrika AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Görla Fastighets Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | M.O.H.H Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fili - / p o p / - alen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Zike Fastighetsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Permert, Carl-Henrik | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |