Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Stefan Löf Kapitalförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Solklart invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Solklart invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Löfs Fastighetsutveckling | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |