Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-08 |