Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Tobias Björklund
Per Tobias Björklund
19880227-XXXX
Ta kreditupplysning
Per Tobias Björklund är en man född den 27 februari 1988. Han är folkbokförd i Solna sedan 2019-12-20. Solna ligger i Solna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Blomhuset i Överkalix Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tandläkare Gustav Henriksson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Rehabtjänst AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
The Fashion Archive AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Perssons Entreprenad & Åkeri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Salong GG16 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisorssuppleant
Svenska Hårvårdsgruppen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisorssuppleant
Sveriges Förvaltarforum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Reko Familjehem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Dama Spirit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
David Alton arkitektkontor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
The little yellow house AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Globalization Partners HR Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Törnqvist & Ahlskog AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
AG Sports AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Arts Logistics AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Båtgiganten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
First Derivatives Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Brompton Point Partner AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Brut Company AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Brut Natur AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Ingenting nr 11
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bokoop Kooperativ Hyresrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Brompton Point Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Tobias Björklund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisorssuppleant
Utträde: 2023-10-25
B. Kanold Konsult Aktiebolag
Aktivt
Revisor
Utträde: 2023-05-03
Maxven AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-07-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 15 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Blomhuset i Överkalix Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Daniel Michael Henriksson Kulin
Styrelseledamot
Lars Gustav Henriksson
Verkställande direktör
Lars Gustav Henriksson
Huvudansvarig revisor
Per Tobias Björklund
Revisor
Revideco AB
Tillbaka till sidans topp
Tandläkare Gustav Henriksson AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Asia Ndagire Kayima
Styrelseledamot
Lars Gustav Henriksson
Huvudansvarig revisor
Per Tobias Björklund
Revisor
Revideco AB
Tillbaka till sidans topp
Rehabtjänst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Erik Magnus Giertz
Styrelsesuppleant
Johan Ingemar Lind
Revisor
Per Tobias Björklund
Tillbaka till sidans topp