Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HNT Schakt & Transport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Dirigera Data i Malmö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-13 |