Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tonic Produktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HBG Fastighetsutveckling 4 ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HBG Fastighetsutveckling 1 ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thomsons väg Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-02 |