Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JR Mekan Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Öhman & Thyselius AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Öhman & Thyselius AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thyselius & Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Thyselius & Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Islandman Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Strandhavren AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Strandhavren AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Blåklinten 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-23 |