Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | 164 Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | 164 Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PHM JV AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-14 |