Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Vice verkställande direktör | Unity Line Limited Filial Sverige | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |