Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per-Olof Valter Ottosson
Per-Olof Valter Ottosson
19531023-XXXX
Ta kreditupplysning
Ottosson, Per-Olof Valter är en man född den 23 oktober 1953 och är bosatt i Jönköping
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Fortuna
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per-Olof Valter Ottosson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-12
Peo Ottosson Elkonsult AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Fortuna
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per-Olof Valter Ottosson
Styrelsesuppleant
Hans Folke Guldstrand
Styrelseledamot
Johan Christian Einarson
Styrelseledamot
Leif Otto Ingemar Nilsson
Styrelsesuppleant
Erik Stefan Vallin
Styrelseledamot
Mirza Basic
Ordförande
Mirza Basic
Styrelsesuppleant
Madeleine Anna Nannie Andersson
Styrelseledamot
Erik Alexander Nordin
Tillbaka till sidans topp