Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Olof Sallin
Per Olof Sallin
19500117-XXXX
Ta kreditupplysning
Sallin, Per Olof är en man född den 17 januari 1950 och är bosatt i Nälden
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
SALLIN, PER
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fria Skog Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fria Skog Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pelle & Lisa Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Pelle & Lisa Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pelle & Lisa Förvaltnings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Pelle & Lisa Förvaltnings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
FriaSkog AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
FriaSkog AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pelleskogen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Norrlandsägg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pelleskogen Drift AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Pelleskogen Drift AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pelle & Lisa Grönt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Olof Sallin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-24
Jämtlandsgården Livsmedel AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-27
NOAB Maskin AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fria Skog Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Olof Sallin
Ordförande
Per Olof Sallin
Styrelseledamot
Olof Rikard Tobias Jönsson
Verkställande direktör
Olof Rikard Tobias Jönsson
Styrelseledamot
Jonas Olof Woxlägd
Huvudansvarig revisor
Jessica Tina Aldefelt
Revisor
Ahrås & Aldefelt Revision AB
Tillbaka till sidans topp
Pelle & Lisa Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anna Elisabeth Sallin
Styrelseledamot
Per Olof Sallin
Ordförande
Per Olof Sallin
Styrelseledamot
Ulf Henry Hallberg
Styrelseledamot
Jan Morgan Hallberg
Revisor
Jessica Tina Aldefelt
Tillbaka till sidans topp