Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gnilknarf Friend AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gnilknarf Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nuent Group HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norstat Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gnilknarf Again AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nuent Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Triton Nordic Sub-Advisory Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Granen nr 9 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-05-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |