Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JM2P Marketing and Manufacturing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | JM2P Marketing and Manufacturing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bobutiken i Norrtälje Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | L.R. Karlsson Affärsbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EWF ECO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EMLEX CONSULTING AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JMP Invest Rimbo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rooftop Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EAASY Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |