Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2023-10-09 |
||
Likvidator Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-30 |