Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ironblock Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ironblock Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Felix Rosenqvist AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Felix Rosenqvist AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |