Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Omnipollo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pettersson & Munthe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Pettersson & Munthe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | P&M Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-03-24 |