Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 13 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 15 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Hälsan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Habohus nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonum Bostadsrättsförening Kruthusen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-21 |