Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-09-07 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-09-06 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-09-06 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-08-30 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |