Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Brandsign AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pure Common Sense Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Pure Common Sense Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Pure Common Sense Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BetterWealth FTS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GSF Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M&M 7000 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | M&M 7000 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Defsec Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NGOS Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-31 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-07 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |