Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Mats Ola Carlsson
Per Mats Ola Carlsson
19610128-XXXX
Ta kreditupplysning
Carlsson, Per Mats Ola är en man född den 28 januari 1961 och är bosatt i Smålandsstenar
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Burseryds Mekaniska AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Mats Ola Carlsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-20
Slutplattan FROVO 112333 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-12
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Burseryds Mekaniska AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Mats Ola Carlsson
Styrelseledamot
Christina Marie Trevik
Verkställande direktör
Christina Marie Trevik
Styrelseledamot
Anna Malin Nyberg
Ordförande
Anna Malin Nyberg
Huvudansvarig revisor
Per-Anders Håkan Petersson
Revisor
Frejs Revisorer AB
Tillbaka till sidans topp