Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | pinDeliver Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | pinDeliver Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bokeh Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |