Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Arbesko-Gruppen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Arbesko-Gruppen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bergman & Beving Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bergman & Beving Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bergman & Beving Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bergman & Beving Operations AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bergman & Beving Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Hugin 13 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Sandhamn Telegrafholmen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-15 |