Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Martin Dahlgren
Per Martin Dahlgren
19850401-XXXX
Ta kreditupplysning
Dahlgren, Per Martin är en man född den 1 april 1985 och är bosatt i Heberg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
MCM Allservice Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Martin Dahlgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-27
Getinge-Potatis Aktiebolag
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MCM Allservice Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Matts Bertil Andersson
Bolagsman
Anna Chatrine Andersson
Bolagsman
Per Martin Dahlgren
Tillbaka till sidans topp