Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Lennart Sahlsten
Per Lennart Sahlsten
19500226-XXXX
Ta kreditupplysning
Sahlsten, Per Lennart är en man född den 26 februari 1950 och är bosatt i Lerum
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Torp Södergården ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Lennart Sahlsten har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-11-16
Obrigado mgmt AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-28
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Torp Södergården ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ingela Margaretha Wanglöf
Styrelsesuppleant
Per Lennart Sahlsten
Styrelseledamot
Eva Gunnel Anette Svensson
Styrelseledamot
Allan Mikael Vakker
Styrelseledamot
Hans Christoffer Emanuel Holmblad
Ordförande
Hans Christoffer Emanuel Holmblad
Styrelseledamot
Eva Astrid Maria Simonsen
Tillbaka till sidans topp