Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Lennart Harry Pelle Lindberg
Per Lennart Harry Pelle Lindberg
19590407-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindberg, Per Lennart Harry Pelle är en man född den 7 april 1959 och är bosatt i Hägersten
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
NoFo Hotel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
NoFo Hotel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MGT Hotels AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MGT Hotels AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
D&D Culinary Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
2try Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
2try Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nyköpings Cityhus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svärdsklova Padel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Svärdsklova Padel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NCH Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Norr om Örsbaken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sud della Foresta AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NCH Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mitt i Havet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighet Solvändan 1 i Nyköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen View Åre 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svärdsklova Västra Brygga Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Svärdsklova Västra Brygga Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Lennart Harry Pelle Lindberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-14
CamLin Property AB
Upplöst...
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-30
Sista versen 72797 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
NoFo Hotel AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Lennart Harry Pelle Lindberg
Ordförande
Per Lennart Harry Pelle Lindberg
Revisor
Hans Stefan Bengtsson
Styrelseledamot
Glenn Andrus Tammemägi
Styrelseledamot
Marie Elisabeth Tammemägi
Styrelseledamot
Mari Ann-Sofie G Lindahl Navarro
Styrelseledamot
Jon Per Bergsman
Revisorssuppleant
Emma Maria Larsson
Extern verkställande direktör
Leif Erik Alexander Alkesten
Tillbaka till sidans topp
MGT Hotels AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Lennart Harry Pelle Lindberg
Ordförande
Per Lennart Harry Pelle Lindberg
Revisor
Hans Stefan Bengtsson
Styrelsesuppleant
Marie Elisabeth Tammemägi
Styrelseledamot
Glenn Andrus Tammemägi
Verkställande direktör
Glenn Andrus Tammemägi
Tillbaka till sidans topp
D&D Culinary Solutions AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Lennart Harry Pelle Lindberg
Styrelseledamot
David James Laturnus
Huvudansvarig revisor
John Kjell Joakim Söderin
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp