Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Jonny Walther
Per Jonny Walther
19670315-XXXX
Ta kreditupplysning
Walther, Per Jonny är en man född den 15 mars 1967 och är bosatt i Värnamo
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
FB Skräddaren AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Jonny Walther har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Utträde: 2024-05-03
Norfolier GreenTec AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
FB Skräddaren AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Jonny Walther
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Huvudansvarig revisor
Claes Åke Jörstam
Styrelseledamot
Rune Thoralfsson
Tillbaka till sidans topp