Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Byggfabriken Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jonas Lindvall AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jonas Lindvall Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Brasseri Sture 1912 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Brasseri Sture 1912 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tenlin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Tenlin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-16 |