Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Centaur Fondförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | C4 Connection AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Japema AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Japema AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tymatic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Teknik Investeringar i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NOOR Holding i Gävle AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Attila Investment i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Noor Capital Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | WE - Low Carb AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-24 |