Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | I have an idea in Gothenburg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Algeno AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-26 |