Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ICA Gruppen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lekolar Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |