Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Värmlandslingon | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Aktiebolaget Värmlandslingon | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | PS 110 procent AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |