Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Inge Gelin
Per Inge Gelin
19720218-XXXX
Ta kreditupplysning
Gelin, Per Inge är en man född den 18 februari 1972 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
PG Aviation Consulting
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Inge Gelin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-09
Bostadsrättsföreningen Boktryckaren 2
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-17
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.