Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Maiden Lane Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Maiden Lane Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |