Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Precise Biometrics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EastCoast Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | EastCoast Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Precise Biometrics Services Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Precise Biometrics Services Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Besökssystem Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Besökssystem Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Crunchfish AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nydemark JOIS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Crunchfish Digital Cash AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |