Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Henric Lundh
Per Henric Lundh
19620321-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundh, Per Henric är en man född den 21 mars 1962 och är bosatt i Bromma
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Smedslätten Innovation Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Smedslätten Innovation Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Turn Energy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Turn Energy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Uxura AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Uxura AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ErikOlle AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ErikOlle AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tvikobb Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
HPSolartech Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
HPSolartech Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Holdco1-TurnEnergy AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SPV1-TurnEnergy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SPV2-TurnEnergy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Turn Energy Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Henric Lundh har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-07-09
Auddly AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-23
eMitto AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Smedslätten Innovation Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Henric Lundh
Verkställande direktör
Per Henric Lundh
Styrelsesuppleant
Björn Jansson Modée
Tillbaka till sidans topp
Turn Energy AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Henric Lundh
Ordförande
Per Henric Lundh
Revisor
Jonas Fredrik Mårtensson
Styrelseledamot
Michael Pollan
Extern verkställande direktör
Kenny Erik Fogel
Styrelseledamot
Camille Marie Zimmermann
Styrelseledamot
Yannic Jérome Trueb
Styrelseledamot
Olof Christer Wikner
Tillbaka till sidans topp
Uxura AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Henric Lundh
Ordförande
Per Henric Lundh
Styrelsesuppleant
Björn Jansson Modée
Styrelseledamot
Lars-Ivar Sellberg
Tillbaka till sidans topp